Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2006-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MIDTJYSK MASKINCENTER A/S. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2012-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: ES TRIGE ApS. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ES TRIGE ApS. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2015-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIDTJYSK MASKINCENTER A/S. (offentliggjort 2015-11-10)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-01-09 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-02-07 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2012-02-07 fjernes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 41, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovejen 41, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 41, 9620 Aalestrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Direktion: Bjarne Erik Høgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab samt gennem datterselskaber at drive handel og produktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Legale ejere: Bjarne Erik Høgh (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2003-04-14 tilføjes Navne: BJARNE HØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2003-04-24)
Den 2003-04-14 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Erik Høgh (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2003-04-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2003-04-14 tilføjes Revisor: Revisor Axel Udesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Stiftere: Bjarne Erik Høgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Vedtægter: 2003-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-04-24)
Den 2003-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)