Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 2, 5463 Harndrup (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Direktion: Gitte Egebo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-27 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Legale ejere: EGEBO ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Navne: DET FRIE TEAM ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Reelle ejere: Gitte Egebo Sørensen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Stiftere: EGEBO ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 2, 5463 Harndrup (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2013-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Trydenvej 5, 5463 Harndrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trydenvej 5, 5463 Harndrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trydenvej 5, 5463 Harndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsprojekter, samt social, personlig og pædagogisk støtte og rdågivning samt boligudlejning. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2006-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2006-11-30 tilføjes Vedtægter: 2006-11-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2006-11-30 fjernes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-04 tilføjes Direktion: Bjarne Egebo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-04-09 tilføjes Navne: DET FRIE TEAM ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-04-08 fjernes Navne: DET FRIE TEAM ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-04-08 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trydenvej 5, 5463 Harndrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-27 tilføjes Direktion: Gitte Egebo Sørensen (direktion) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-27 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2003-03-27 tilføjes Legale ejere: EGEBO ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Navne: DET FRIE TEAM ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-27 tilføjes Reelle ejere: Gitte Egebo Sørensen (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Revisor: PETTERSON & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Stiftere: EGEBO ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2003-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-03)