Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-11-27 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET I AF OKTOBER 2003 (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2003-11-27 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET I AF OKTOBER 2003 (offentliggjort 2004-01-13)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Navne: K/S PIRKKALA I, FINLAND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende.: Pirkkala Retail Park, Tampere, Site nr. 604-412-1-484, Partola, Pirkkala, Finland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Navne: K/S PIRKKALA I, FINLAND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-11 fjernes Navne: K/S TAMPERE I, FINLAND (offentliggjort 2003-04-02)
Den 2003-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af det kommitterede bestyrelsesmedlem alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Vedtægter: 2003-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Strandstræde 14, 1254 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-14 tilføjes Bestyrelse: Robert Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-14 tilføjes Navne: K/S TAMPERE I, FINLAND (offentliggjort 2003-04-02)
Den 2003-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2003-03-31)
Den 2003-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)