Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Apollo Investment ApS. (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2013-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G BUSINESS SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2017-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: G Solutions ApS. (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@gsolutions.dk (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 fjernes Kontaktoplysninger: fga@gsbusiness-solutions.com (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 tilføjes Navne: Saxe Holding ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-01 fjernes Navne: G SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-02 tilføjes Vedtægter: 2017-01-02 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2017-01-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-29 tilføjes Direktion: Flemming Gabelgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2012-02-21 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: fga@gsbusiness-solutions.com (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2011-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel herunder salg af konsulentydelser samt investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 tilføjes Navne: G SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2011-11-19 fjernes Navne: J. F. G. INVEST ApS (offentliggjort 2003-03-20)
Den 2011-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-20 tilføjes Vedtægter: 2011-11-20 (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2011-11-11 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2011-11-11 fjernes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 tilføjes Revisor: GLB REVISION, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-20 fjernes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skallevænget 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skallevænget 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skallevænget 4, 4760 Vordingborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-20 tilføjes Direktion: Jannie Gabelgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Legale ejere: Jannie Gabelgaard, Flemming Gabelgaard (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2003-03-20 tilføjes Navne: J. F. G. INVEST ApS (offentliggjort 2003-03-20)
Den 2003-03-20 tilføjes Reelle ejere: Jannie Gabelgaard, Flemming Gabelgaard (offentliggjort 2017-10-07)
Den 2003-03-20 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-03-20 tilføjes Revisor: GUNNI PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Stiftere: Jannie Gabelgaard, Flemming Gabelgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-03-20)
Den 2003-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)