Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mike Hede | 20.02.2003 | 28.03.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Østergaard | 27.02.2007 | 28.03.2019 | bestyrelse |
Mike Hede | 20.02.2003 | 28.03.2019 | bestyrelse |
Allan Hede | 20.02.2003 | 28.03.2019 | formand |
Mads Østergaard | 20.02.2003 | 26.05.2006 | bestyrelse |