Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 24, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-27 fjernes Direktion: Arne Høvik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-27 fjernes Navne: A. HØVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Stiftere: Arne Høvik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Direktion: Arne Høvik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, eje, sælge, investere i, udleje og administrere fast ejendom i Danmark og udlandet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Arne Høvik. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 fjernes Bestyrelse: Arne Høvik (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nimbusparken 24, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 89, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-12-11)
Den 2010-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 89, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2010-12-11)
Den 2010-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hejren 11, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-08 tilføjes Bestyrelse: Terje Gundersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Bestyrelse: Peter Vinther Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-14)
Den 2003-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejren 11, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Vinther Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-05-14)
Den 2003-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Navne: A. HØVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Stiftere: Arne Høvik (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)