Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 20, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 fjernes Navne: INASOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Stiftere: Kristian Borgen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Direktion: Kristian Borgen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 20, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 20, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-24 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tisvilde Bygade 20, 3220 Tisvildeleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 tilføjes Direktion: Kristian Borgen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er Handel, industri og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Navne: INASOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Stiftere: Kristian Borgen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Vedtægter: 2003-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)