Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Bestyrelse: Anja Forup (næstformand) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Binavne: DONG EGJ A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Direktion: Jeppe Hoff Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Ørsted El A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Navne: Ørsted EGJ A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2005-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: EM EL HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2006-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGIGRUPPEN JYLLAND EL HOLDING A/S. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-08 tilføjes Bestyrelse: Mikael Brandt (formand) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-04-08 fjernes Bestyrelse: Marianne Wiinholt (formand) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-28 tilføjes Direktion: Jeppe Hoff Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-10-28 fjernes Direktion: Nicolai Frederik Schmidt Carøe (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 tilføjes Bestyrelse: Anja Forup (næstformand) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-06-06 fjernes Bestyrelse: Hanne Legardt Blume Levy (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-04-20 tilføjes Vedtægter: 2018-04-20 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 tilføjes Bestyrelse: Daniel Lerup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2018-02-22 fjernes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-01-03 tilføjes Direktion: Nicolai Frederik Schmidt Carøe (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-01-03 fjernes Direktion: Stephen John Tourell (direktør) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-10-30 tilføjes Navne: Ørsted EGJ A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-10-29 fjernes Navne: DONG EGJ A/S (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 tilføjes Vedtægter: 2017-10-30 (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-10-29 tilføjes Binavne: DONG EGJ A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Hoff Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Gaarn Bak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-09 tilføjes Bestyrelse: Marianne Wiinholt (formand) (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2013-10-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Krogsgaard Thomsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-02 tilføjes Bestyrelse: Hanne Legardt Blume Levy (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-02 fjernes Bestyrelse: Marianne Wiinholt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-12 tilføjes Bestyrelse: Henrik Gaarn Bak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-12 fjernes Bestyrelse: Christian Troels Skakkebæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Direktion: Stephen John Tourell (direktør) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2010-10-01 fjernes Direktion: Peter Skak-Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er på et forretningsmæssigt grundlag, direkte eller indirekte at udvikle, efterforske, indvinde, fremskaffe, opbevare, behandle, transportere producere og handle med energiprodukter særligt inden for elektricitets- og varmeforsyning, herunder at udøve bevillingspligtige aktiviteter i henhold til elforsyningsloven og varmeforsyningsloven, samt produkter og ydelser i sammenhæng hermed. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2010-04-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2010-04-21 tilføjes Vedtægter: 2010-04-21 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2008-04-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-12-30)
Den 2007-04-20 tilføjes Bestyrelse: Marianne Wiinholt (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-20 fjernes Bestyrelse: Michael Steen-Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Steen-Knudsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-29 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Kruuse Rasmusen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2006-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 24-26, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-08-25)
Den 2006-04-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-12 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-10-10 tilføjes Legale ejere: Ørsted El A/S (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 24-26, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-08-25)
Den 2003-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-22 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Kruuse Rasmusen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-22 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-22 tilføjes Direktion: Peter Skak-Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-22 tilføjes Navne: DONG EGJ A/S (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2003-07-21 fjernes Navne: VICH 7070 A/S (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2003-07-22 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-22 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2003-12-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Navne: VICH 7070 A/S (offentliggjort 2003-02-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2003-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)