Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Arne Hansen | 01.01.2004 | |
Bent Tage Aksglæde | 01.01.2004 | |
Børge Hassenkam Rasmussen | 01.01.2004 | |
Christian Villy Nielsen | 01.01.2004 | |
Hans Kurt Højberg Christensen | 01.01.2004 | |
Ib Laursen | 01.01.2004 | |
Jan Andersen | 01.01.2004 | |
Jørn Høj | 01.01.2004 | |
Palle Ladegaard | 01.01.2004 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FAGSTEDGRUPPEN ApS (CVR 32066437) | NORMAL | 31.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hans Kurt Højberg Christensen | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
FAGSTEDGRUPPEN ApS (CVR 32066437) | 30.12.2019 | 30.12.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Bent Tage Aksglæde | 24.04.2009 | 31.12.2020 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Jan Andersen | 24.04.2009 | 31.12.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Ib Laursen | 24.04.2009 | 31.12.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Jørn Høj | 24.04.2009 | 31.12.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Hans Kurt Højberg Christensen | 24.04.2009 | 30.12.2020 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Arne Hansen | 24.04.2009 | 30.12.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Børge Hassenkam Rasmussen | 24.04.2009 | 05.04.2019 | 10,00-14,99% | 10,00 % |