Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2010-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERMESTER TEIT FREDERIKSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2024-05-28 Statstidende Dekret
Den 2024-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Teit Berning Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2023-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 tilføjes Vedtægter: 2023-01-30 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-24 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2011-03-24 fjernes Revisor: Jan Vibe-Hastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kofod Anchers Vej 4, 3060 Espergærde (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsvej 15, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Malermester Arne Frederiksen ApS, CVR.nr. 10209145. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2009-03-12 tilføjes Vedtægter: 2009-03-12 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsvej 15, 3060 Espergærde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Direktion: Teit Berning Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Legale ejere: Teit Berning Frederiksen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-06-28 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET TEIT FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-28 tilføjes Reelle ejere: Teit Berning Frederiksen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2004-06-28 tilføjes Revisor: Jan Vibe-Hastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Stiftere: Teit Berning Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-06-30)
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)