Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tine Kirk | 07.04.2011 | 27.06.2012 | bestyrelse |
Jan Kirk | 07.04.2011 | 31.12.2011 | formand |
Jan Kirk | 29.06.2004 | 30.09.2004 | bestyrelse |
Kurt Brøndum | 29.06.2004 | 30.09.2004 | bestyrelse |
Anders Trojel | 29.06.2004 | 30.09.2004 | bestyrelse |
Bo Mølbak | 29.06.2004 | 30.09.2004 | formand |