Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 94, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 fjernes Kontaktoplysninger: pb@indexaward.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 fjernes Navne: FONDEN INDEX 2005 COPENHAGEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Revisor: Michael Tuborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-13 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Bestyrelse: Flemming Bent Lindeløv (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 fjernes Direktion: Kigge Mai Hvid (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-13 tilføjes Bestyrelse: Finn Carsten Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-13 fjernes Bestyrelse: Janus Krarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 94, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 47, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2007-04-24 tilføjes Kontaktoplysninger: pb@indexaward.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-14 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bent Lindeløv (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 fjernes Bestyrelse: Jacob Erik Holm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 47, 2100 København Ø (offentliggjort 2006-06-13)
Den 2006-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-25 tilføjes Bestyrelse: Janus Krarup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-05 fjernes Bestyrelse: Poul Arendorf Bache (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-15 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hermansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-18 fjernes Bestyrelse: Ellen Charlotte Salvesen Sahl-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 tilføjes Formål: Fondens formål er, at udvikle, forberede og afvikle internationale designbegivenheder, som bl.a. kan omfatte prisuddeling, udstillinger, debatter og andre måder at vise og diskutere design. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 tilføjes Vedtægter: 2003-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-05 tilføjes Navne: FONDEN INDEX 2005 COPENHAGEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-04 fjernes Navne: FONDEN INDEX (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-04 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-29 tilføjes Revisor: Michael Tuborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Bestyrelse: Ellen Charlotte Salvesen Sahl-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Direktion: Kigge Mai Hvid (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Navne: FONDEN INDEX (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)