Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Bestyrelse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Stiftere | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmand Steins Alle 1, 5. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 23, 1. th., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2003-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DASK GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2005-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AUDIT PERSONAL SUPPORT ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DASK DATA ApS. (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2014-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: DASK DESIGN ApS. (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sd@dask.dk (offentliggjort 2014-05-23)
Den 2013-04-09 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-09 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET TBC AF 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 tilføjes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 fjernes Revisor: P. Holberg v/Poul Michael Mikkelsen Holberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-30 fjernes Bestyrelse: Kjeld Erik Ottosen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Bestyrelse: Anette Raagel Dahlfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Georg Nørregaard Dahlfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Direktion: Anette Raagel Dahlfelt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 fjernes Direktion: Anette Raagel Dahlfelt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og ejendomme samt i øvrigt foretage finansiel aktivitet og anden dermed beslægtet virksomhed, der vedtages af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-12 tilføjes Vedtægter: 2006-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Revisor: P. Holberg v/Poul Michael Mikkelsen Holberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 tilføjes Stiftere: Anette Raagel Dahlfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-26 fjernes Stiftere: Anette Raagel Dahlfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forchhammersvej 23, 1. th., 1920 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2004-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 29, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2004-01-03 tilføjes Bestyrelse: Steen Raagel Dahlfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 tilføjes Bestyrelse: Mette Nørregaard Dahlfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-13 fjernes Bestyrelse: Anette Raagel Dahlfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårdsvej 29, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 23, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-01 tilføjes Legale ejere: Steen Raagel Dahlfelt (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2003-05-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Raagel Dahlfelt (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-01-09)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårdsvej 23, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Bestyrelse: Anette Raagel Dahlfelt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Binavne: RAAGEL & DAHLFELT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Navne: DASK HOLDING ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-11-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-11-21 tilføjes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Stiftere: Anette Raagel Dahlfelt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)