Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Poulsen | 15.04.2009 | 26.08.2009 | direktion |
Per Lyngby Cloos | 15.04.2009 | 15.04.2009 | direktion |
Peter Anders Petersen | 18.12.2002 | 16.02.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Poulsen | 15.04.2009 | 26.08.2009 | bestyrelse |
Finn Støvring Nielsen | 15.04.2009 | 26.08.2009 | bestyrelse |
Per Lyngby Cloos | 15.04.2009 | 26.08.2009 | formand |
Tom Vestergaard Laustsen | 23.05.2005 | 15.04.2009 | bestyrelse |
Ivan Ziegler | 05.04.2005 | 15.04.2009 | bestyrelse |
Arne Nielsen | 05.04.2005 | 15.04.2009 | bestyrelse |
Kurt Tinus Nielsen | 18.12.2002 | 15.04.2009 | bestyrelse |
Inga Tove Andersen | 18.12.2002 | 15.04.2009 | bestyrelse |
Ebbe Dalsgaard | 18.12.2002 | 15.04.2009 | bestyrelse |
Bo Vinther Jørgensen | 18.12.2002 | 15.04.2009 | formand |
Nils Mads Andersen | 18.12.2002 | 15.04.2009 | næstformand |
Peter Ahle | 18.12.2002 | 05.04.2005 | bestyrelse |
Svend Erik Lang | 18.12.2002 | 05.04.2005 | bestyrelse |
Finn Børge Jensen | 18.12.2002 | 05.04.2005 | bestyrelse |