Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Navne | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2. ø., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2. ø., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-05 tilføjes Bestyrelse: Ernst Klitgaard (formand) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-05 fjernes Bestyrelse: Fritz Wolfgang Rendemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-04 fjernes Bestyrelse: Ernst Klitgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-05 tilføjes Direktion: Frederik Bruhn-Petersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-10-05 fjernes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-15 tilføjes Bestyrelse: Fritz Wolfgang Rendemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2. ø., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2016-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2. ø., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-01-01 fjernes Legale ejere: Fritz Wolfgang Rendemann (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2015-10-14 tilføjes Vedtægter: 2015-10-14 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-11 tilføjes Revisor: City Revision ApS Godk. Revisorer (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-11 fjernes Revisor: CITY Administration ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-06-28 tilføjes Revisor: CITY Administration ApS (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-06-28 fjernes Revisor: DC Revision (offentliggjort 2015-06-28)
Den 2015-06-01 fjernes Bestyrelse: Peter Jessen Jürgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-20 tilføjes Legale ejere: HCS 82 ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2013-12-19 fjernes Legale ejere: HCS 82 ApS (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2013-12-20 tilføjes Reelle ejere: Helle Karin Bruhn-Petersen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2013-12-19 fjernes Reelle ejere: Helle Karin Bruhn-Petersen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2013-07-08 tilføjes Reelle ejere: Helle Karin Bruhn-Petersen (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2012-09-12 tilføjes Revisor: DC Revision (offentliggjort 2015-06-28)
Den 2012-09-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 tilføjes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-12 fjernes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-04 tilføjes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-17 fjernes Bestyrelse: Fritz Wolfgang Rendemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-17 fjernes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 373, 2. ø., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2011-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1., 1051 København K (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2010-06-01 fjernes Bestyrelse: Egon Jensen Mondrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-01 tilføjes Legale ejere: Fritz Wolfgang Rendemann (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-01 tilføjes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-01 fjernes Direktion: Egon Jensen Mondrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Jessen Jürgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde og formidle aktuelle nyheder og reklamespots til persontransport og til beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 9.173.722,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 tilføjes Legale ejere: POLCHAR MEDIA Sp. Z. o.o. (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2009-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen og to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-22 tilføjes Vedtægter: 2009-01-22 (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 8.600.364,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 8.550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Legale ejere: HCS 82 ApS, KLITGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-27)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 12.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2007-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 63, 1., 1051 København K (offentliggjort 2007-11-26)
Den 2007-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, 4., 1559 København V (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 10.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-10 fjernes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-10-30 tilføjes Bestyrelse: Egon Jensen Mondrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-30 tilføjes Direktion: Egon Jensen Mondrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-30 fjernes Direktion: Fritz Wolfgang Rendemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 9.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christians Brygge 28, 4., 1559 København V (offentliggjort 2006-06-08)
Den 2006-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2006-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 7.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-08 tilføjes Bestyrelse: Per Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-24 tilføjes Bestyrelse: Hans Kristen Mørch Gundesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-24 fjernes Bestyrelse: Ali Yousaf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-04 tilføjes Bestyrelse: Ali Yousaf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-04 tilføjes Direktion: Egon Jensen Mondrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-04 fjernes Direktion: Egon Jensen Mondrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-04 tilføjes Navne: NEWSCAB A/S (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-03 fjernes Navne: NEWSCAB ApS (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2003-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-14)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2003-06-30)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 tilføjes Navne: NEWSCAB ApS (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-11-28 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1449 (offentliggjort 2002-11-14)
Den 2002-11-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1449 (offentliggjort 2002-11-14)
Den 2002-11-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-29 fjernes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Annemette Heller (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2003-02-10)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-11-14)
Den 2002-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)