Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Løbger | 19.09.2006 | 17.07.2019 | direktion |
Michael Sheikh | 30.08.2006 | 19.09.2006 | direktion |
Anne Brown Frandsen | 22.06.2006 | 30.08.2006 | direktion |
Jan Mølhave Pedersen | 05.04.2006 | 22.06.2006 | direktion |
Kent Hoeg Sørensen | 21.10.2002 | 05.04.2006 | direktion |