Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 10, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 16, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2002-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TÆPPEGÅRDEN BRAMMING ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, handel og investering, udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-25 tilføjes Vedtægter: 2013-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-25 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET RIBE, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 fjernes Revisor: Concept Revision Esbjerg A Per Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 16, 6740 Bramming (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 16, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-07)
Den 2002-09-11 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-07)
Den 2002-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 16, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-10 tilføjes Direktion: Michael Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Legale ejere: Marianne Friis Jakobsen, Michael Jakobsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2002-09-10 tilføjes Navne: MARIANNE OG MICHAEL JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2002-09-10 tilføjes Reelle ejere: Marianne Friis Jakobsen, Michael Jakobsen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2002-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Revisor: Concept Revision Esbjerg A Per Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Stiftere: Michael Jakobsen, Marianne Friis Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-25)
Den 2002-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)