Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2011-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDENSVEJ 13 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Stiftere: DAVIDSEN PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 fjernes Bestyrelse: Peter Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-05 fjernes Bestyrelse: Henrik Guldberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Bestyrelse: Lars Bonderup Bjørn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Direktion: Lars Bonderup Bjørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 tilføjes Bestyrelse: Henrik Guldberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-26 fjernes Bestyrelse: Knud Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Bestyrelse: Knud Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Bestyrelse: Ole Freddy Davidsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 tilføjes Direktion: Lars Bonderup Bjørn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-11 fjernes Direktion: Per Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauløkkevej 4, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2009-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at beskæftige sig med murer- og entreprenørvirksomhed, handel med fast ejendom og løsøre, fabrikation og hermed beslægtede formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 tilføjes Vedtægter: 2009-04-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-28 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2006-08-31 tilføjes Bestyrelse: John Veje Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-30 fjernes Bestyrelse: Peter Tærø Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskærvej 27, 7000 Fredericia (offentliggjort 2005-09-13)
Den 2005-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 13, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Tærø Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Ratje Davidsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 tilføjes Direktion: Per Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 fjernes Direktion: Henrik Kirkegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET FREDENSVEJ 13 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-04 fjernes Navne: GLAMSBJERG MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (offentliggjort 2002-09-07)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-12)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-26 tilføjes Bestyrelse: Karsten Thagaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Bestyrelse: Peter Tærø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 13, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Bestyrelse: Peter Tærø Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Direktion: Henrik Kirkegaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Navne: GLAMSBJERG MURER- OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (offentliggjort 2002-09-07)
Den 2002-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Stiftere: DAVIDSEN PARTNERE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)