Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-15 tilføjes Binavne: LL 43 Invest ApS, HOLMSBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-15 tilføjes Vedtægter: 2024-05-15 (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2006-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S KIRSTINEHØJ, KASTRUP. (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2006-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: KIRSTINEHØJ 31 A-D, KASTRUP ApS. (offentliggjort 2017-03-08)
Den 2011-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BROENGE 1-9, ISHØJ ApS. (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET HELSINGØR-ÅRHUS ApS. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELTANGVEJ 232, KOLDING ApS. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S ELTANGVEJ, KOLDING. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2017-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HELSINGØR-ÅRHUS. (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 36, HEDEHUSENE ApS. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S BALDERSBUEN 36, HEDEHUSENE. (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2017-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: AMP 6 ApS. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2017-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S TAGHOLM NØRRESUNDBY. (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2017-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: TAGHOLM 1, NØRRESUNDBY ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND, 2001 ApS. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S JERNBANEGADE 42, FREDERIKSSUND. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET 6. JULIVEJ, FREDERICIA ApS. (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET BISPETORV BYCENTER ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S 6. JULIVEJ, FREDERICIA. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S BISPETORV BYCENTER. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S LANGEBJERGVÆNGET, ROSKILDE. (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2019-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: LANGEBJERGVÆNGET 21, ROSKILDE ApS. (offentliggjort 2023-03-20)
Den 2021-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NIELS FINSENSVEJ, VEJLE A/S. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H.C. ØRSTEDS VEJ 5, FREDERIKSHAVN ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S H.C. ØRSTEDS VEJ, FREDERIKSHAVN. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET BISPETORV BYCENTER ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S BISPETORV BYCENTER. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S STAKKESVANG, FREDERICIA. (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STAKKESVANG 13, FREDERICIA ApS. (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-08-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 tilføjes Vedtægter: 2021-12-09 (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2021-09-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 11, 5600 Faaborg (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2020-08-18 fjernes Revisor: Kim Takata Mücke (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st., 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st. th., 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2017-05-15 tilføjes Vedtægter: 2017-05-15 (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2017-04-20 tilføjes Formål: Dets formål er at drive virksomhed og eje andre selskaber samt handel med og investering i fast ejendom, værdipapirer og partivarer og enhver form for investering tillige med rådgivning og formidling af ejendomme i enhver form for selskabsform, og dertil beslægtede områder samt projektudvikling af ejendomme, herunder midlertidig ejerskaber af ejendomme/grunde. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 tilføjes Navne: Holmsberg Projektudvikling ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-19 fjernes Navne: SNPFS ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2017-04-20 tilføjes Vedtægter: 2017-04-20 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2016-10-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 12, st. th., 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 43, 5230 Odense M (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Formål: Dets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed, herunder udvikling og formidling af ejendomsprojekter. Desuden må selskabet drive handel og eje andre selskaber samt handel med og investering i fast ejendom, værdipapirer og partivarer. Selskabet har også til formål at kautionerer og stille sikkerhed for øvrige selskaber i koncernen, herunder søsterselskaber. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2013-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Vedtægter: 2013-03-18 (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 43, 5230 Odense M (offentliggjort 2014-11-20)
Den 2012-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2012-02-22 tilføjes Navne: SNPFS ApS (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2012-02-21 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 23. AUGUST 2002 ApS (offentliggjort 2002-09-11)
Den 2012-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@holmsberg.dk (offentliggjort 2012-01-25)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-01 tilføjes Legale ejere: HOLMSBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-05-31 fjernes Legale ejere: Anders Holmsberg (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-08-10)
Den 2007-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-07-07)
Den 2007-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 17, 5000 Odense C (offentliggjort 2007-07-07)
Den 2007-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 59, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 59, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-23 tilføjes Direktion: Anders Holmsberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-19)
Den 2002-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-23 tilføjes Legale ejere: Anders Holmsberg (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2002-08-23 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 23. AUGUST 2002 ApS (offentliggjort 2002-09-11)
Den 2002-08-23 tilføjes Reelle ejere: Anders Holmsberg (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2002-08-23 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-23 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-08-23 tilføjes Revisor: Kim Takata Mücke (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2002-08-23 tilføjes Stiftere: Anders Holmsberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-11)
Den 2002-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)