Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Skoulund Budde | 01.07.2002 | |
Svend Børge Budde | 01.07.2002 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BØRGE BUDDE HOLDING ApS (CVR 32057934) | NORMAL | 01.07.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
HENRIK BUDDE HOLDING ApS (CVR 32057969) | NORMAL | 01.07.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BØRGE BUDDE HOLDING ApS (CVR 32057934) | 06.02.2009 | 30.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
HENRIK BUDDE HOLDING ApS (CVR 32057969) | 06.02.2009 | 30.06.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |