Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Børresen | 02.07.2002 | 24.11.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Agnes Kristence Børresen | 26.03.2008 | 24.11.2008 | formand |
Henriette Thybo Børresen | 28.11.2006 | 24.11.2008 | bestyrelse |
Ove Børresen | 28.11.2006 | 26.03.2008 | formand |
Claus Bech Nielsen | 01.02.2005 | 01.10.2005 | bestyrelse |
Peter Børresen | 07.06.2004 | 24.11.2008 | bestyrelse |
Henrik Bloch | 26.05.2004 | 01.02.2005 | bestyrelse |
John Robert Andersen | 02.07.2002 | 28.11.2006 | formand |
Peter Balling | 02.07.2002 | 26.05.2004 | bestyrelse |
Poul Mose Johansen | 02.07.2002 | 26.05.2004 | bestyrelse |