Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Kvartalsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er hendel med malervarer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 tilføjes Vedtægter: 2011-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-30 fjernes Revisor: Kurt Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2007-05-18 tilføjes Revisor: Kurt Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Revisor: LANGELANDS REVISIONSCENTER. REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lørupvej 19, 5750 Ringe (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lørupvej 19, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-02 tilføjes Legale ejere: Ejner Villy Rasmussen, Lene Thorup (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2002-09-02 tilføjes Reelle ejere: Ejner Villy Rasmussen, Lene Thorup (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lørupvej 19, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Ejner Villy Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2003-11-19)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: LØRUP MALERVARER ApS (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: LANGELANDS REVISIONSCENTER. REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: Lene Thorup, Ejner Villy Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)