Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2006-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO DREAM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Bestyrelse: Vladislav Surkov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-22 fjernes Direktion: Peter Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2003-01-23)
Den 2004-03-30 tilføjes Bestyrelse: Steen Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Bestyrelse: Jens Pedersen Buchhave (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 tilføjes Direktion: Peter Frøstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Direktion: Jens Pedersen Buchhave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Bestyrelse: Helen Bespalova (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Krusell Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S DIFKO DREAM (herefter "kommanditselskabet"), samt at administrere kommanditselskbaet og driften af kommanditselskabets skib og aktiviteter i øvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Vedtægter: 2003-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: difko@difko.dk (offentliggjort 2003-01-23)
Den 2002-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-08 tilføjes Bestyrelse: Flemming Krusell Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Direktion: Jens Pedersen Buchhave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO DREAM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-07 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1982 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-11-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1982 (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S DIFKO DREAM. (offentliggjort 2002-12-11)