Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-08-03 tilføjes Vedtægter: 2023-08-03 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2003-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JOJOS ApS. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2009-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SUPERBRING ApS. (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-16 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskjærvej 3, 3., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstersvej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstersvej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Boeslundevej 87, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boeslundevej 87, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2018-02-20)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Julius Thomsens Plads 6, 1925 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Julius Thomsens Plads 6, 1925 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Køgevej 170, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Køgevej 170, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 44, 2. mf., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-14 tilføjes Legale ejere: Sinan Firat (offentliggjort 2015-11-15)
Den 2015-11-14 tilføjes Reelle ejere: Sinan Firat (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2010-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 44, 2. mf., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2010-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 12, 4050 Skibby (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-30 tilføjes Direktion: Ilhan Firat (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-30 fjernes Direktion: Ayhan Firat (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2009-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Vedtægter: 2009-12-30 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2009-12-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2009-12-29 fjernes Revisor: Bo & Torlund I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenhaven 12, 4050 Skibby (offentliggjort 2008-06-04)
Den 2008-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 44, 2. mf., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2004-07-12)
Den 2007-11-23 tilføjes Revisor: Bo & Torlund I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bo, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Direktion: Dorthe Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-23 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Bo, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-23 fjernes Revisor: Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2004-07-12)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 44, 2. mf., 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-14 tilføjes Direktion: Ayhan Firat (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 276.741,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Legale ejere: Ayhan Firat (offentliggjort 2015-11-14)
Den 2002-06-14 tilføjes Navne: SUPERBUDENE ApS (offentliggjort 2002-07-16)
Den 2002-06-14 tilføjes Reelle ejere: Ayhan Firat (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2002-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2002-06-14 tilføjes Revisor: Kim Thrane (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Stiftere: Ayhan Firat (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-16)
Den 2002-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)