Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Clausens Allé 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Navne: LENKRI TØM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Stiftere: KAADEKILDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Direktion: Lenni Frydensberg Brødsgaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: Jørgen Warberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clausens Allé 68, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Højeløkkevej 23, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt dermed beslægtet virksomhed, dog ikke finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 tilføjes Navne: LENKRI TØM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-06 fjernes Navne: LENNI KRISTENSEN, TØMRER-,SNEDKER-OG GLASFIRMA ApS (offentliggjort 2004-07-03)
Den 2005-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-07 tilføjes Vedtægter: 2005-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-22 tilføjes Navne: LENNI KRISTENSEN, TØMRER-,SNEDKER-OG GLASFIRMA ApS (offentliggjort 2004-07-03)
Den 2004-06-21 fjernes Navne: LARS K. LARSEN, TØMRER-, SNEDKER- OG GLASFIRMA ApS (offentliggjort 2002-07-16)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højeløkkevej 23, 5690 Tommerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-16 tilføjes Direktion: Lenni Frydensberg Brødsgaard Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Navne: LARS K. LARSEN, TØMRER-, SNEDKER- OG GLASFIRMA ApS (offentliggjort 2002-07-16)
Den 2002-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Revisor: Jørgen Warberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Stiftere: KAADEKILDE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)