Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 611, 6052 Viuf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 fjernes Direktion: Torben Elbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 fjernes Navne: TORBEN ELBEK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Stiftere: Torben Elbek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 611, 6052 Viuf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 611, 6052 Viuf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 611, 6052 Viuf (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Direktion: Torben Elbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Navne: TORBEN ELBEK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Stiftere: Torben Elbek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Vedtægter: 2002-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)