Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Palle Jensen | 15.08.2004 | 19.05.2005 | adm. dir |
Henrik Knudsen | 14.05.2002 | 15.08.2004 | direktion |
Niels Bjørn Hansen | 14.05.2002 | 01.03.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Løvbjerg | 01.10.2004 | 19.05.2005 | bestyrelse |
Poul Steffensen | 01.10.2004 | 19.05.2005 | bestyrelse |
Jens Christian Lorenzen | 01.10.2004 | 19.05.2005 | formand |
Gert Kristiansen | 01.10.2004 | 19.05.2005 | næstformand |
Erik Løvbjerg | 15.08.2004 | 01.10.2004 | bestyrelse |
Jan Carsten Løvbjerg | 15.08.2004 | 01.10.2004 | bestyrelse |