Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Tage Nyvang Hansen | 01.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David James Shepherd | 15.11.2016 | 01.03.2024 | direktør |
Lars Peter Skaarup Goodt Wilhelmsen | 17.07.2002 | 15.11.2016 | direktør |
Helle Freundlich Andersen | 15.05.2002 | 17.07.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Gregersen | 08.02.2021 | formand |
Kirsten Annette Smedegaard Andersen | 02.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bildsøe Lassen | 02.07.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas David Hartwig | 11.05.2016 | 28.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nordenlund | 02.07.2012 | 08.02.2021 | formand |
Klaus Holse | 02.07.2012 | 28.04.2020 | bestyrelsesmedlem |