Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Line Miller(virk.: 2) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Højlund Lindstrøm(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Jørgen Kornerup(virk.: 163) | 2,72 % | 2,72 % | 2,72 % | 8,16 % |
Ronnie Job(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 3,70 % | 3,70 % |
Carsten Malby(virk.: 192) | 2,11 % | 2,63 % | 4,74 % | 16,84 % |
Morten Qvist Strunge(virk.: 31) | 19,35 % | 19,35 % | 19,35 % | 19,35 % |
Jan Duckert(virk.: 101) | 3,96 % | 4,95 % | 5,94 % | 6,93 % |
Jan Degner(virk.: 50) | 2,00 % | 8,00 % | 8,00 % | 12,00 % |
Lene Hector(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Juul(virk.: 47) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,13 % |
Claus Wamsler-Nielsen(virk.: 8) | 0 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Jakob Kvist(virk.: 32) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Remmer(virk.: 12) | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Tine Smedegaard Eland Andersen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,05 % | 3,95 % | 4,85 % | 10,23 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Højlund Lindstrøm | 25.08.2016 | Skovtoftebakken 18, 2830 Virum |
Line Miller | 29.12.2023 | Bandholmvej 11, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lene Hector | ||
Niels Jørgen Kornerup | 01.01.2007 | Edithsvej 3, 2920 Charlottenlund |
Ronnie Job | 01.01.2007 | Hjortholmsvej 12C, 2830 Virum |
Jakob Kvist | 21.03.2010 | Dag Hammarskjölds A 42D, 2100 København Ø |
Morten Qvist Strunge | 01.10.2015 | C.F. Richs Vej 22, 2000 Frederiksberg |
Jan Degner | 04.10.2019 | Solkrogen 10, 2960 Rungsted Kyst |
Morten Remmer | 01.11.2019 | Kirkebakken 7, 2820 Gentofte |
Claus Wamsler-Nielsen | 01.04.2021 | Holmeengen 21, 4000 Roskilde |
Henrik Juul | 13.09.2021 | Esplanaden 7, 1263 København K |
Tine Smedegaard Eland Andersen | 01.07.2022 | Constantin Hansens G 26, 1799 København V |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
People'sPress A/S | 26608694 | NORMAL | Udgivelse af bøger (581100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.06.2002 | 8,27 (km) | Frugtparken 30, 2820 Gentofte | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V |
15.08.2024 | 3,13 (km) | Vester Farimagsgade 41, 1606 København V | Store Kongensgade 132, 1264 København K |
People'sPress A/S. |
Sidst opdateret den 22.03.2017 og angivet som gældende fra 15.03.2017 (2753 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
People & Technology | 33692501 |
People's A/S | 26608694 |
People's Lives - Yours For Tomorrow | 35966102 |
People's Office ApS | 40178104 |
People'sPress A/S | 26608694 |
PEOPLE'SPRESS JR. A/S | 26608694 |
People+ | 34326916 |
People+ ApS | 40742743 |
People-Balance | 35947264 |
PEOPLE-HOUSE ApS | 34711666 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Line Miller(virk.: 2) Adm. Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rasmus Højlund Lindstrøm(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Jørgen Kornerup(virk.: 163) Ikke aktiv i virksomheden. | 63 | 0 | 1 | 12 | 79 | 8 |
Ronnie Job(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Carsten Malby(virk.: 192) Ikke aktiv i virksomheden. | 50 | 0 | 1 | 31 | 106 | 4 |
Morten Qvist Strunge(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Jan Duckert(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden. | 33 | 0 | 0 | 7 | 58 | 3 |
Jan Degner(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 |
Lene Hector(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Juul(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Claus Wamsler-Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jakob Kvist(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Morten Remmer(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Tine Smedegaard Eland Andersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Sum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 10 % | 47 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Line Miller(virk.: 2) Adm. Dir. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rasmus Højlund Lindstrøm(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 2 | 3 | 0 | 1 |
Pct. | 33 % | 50 % | 0 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Jørgen Kornerup(virk.: 163) Ikke aktiv i virksomheden | 95 | 1 | 2 | 90 |
Ronnie Job(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 10 | 1 | 3 |
Carsten Malby(virk.: 192) Ikke aktiv i virksomheden | 169 | 14 | 2 | 36 |
Morten Qvist Strunge(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 17 | 3 | 17 |
Jan Duckert(virk.: 101) Ikke aktiv i virksomheden | 108 | 24 | 0 | 31 |
Jan Degner(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 10 | 0 | 14 |
Lene Hector(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Henrik Juul(virk.: 47) Ikke aktiv i virksomheden | 45 | 12 | 0 | 12 |
Claus Wamsler-Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 2 |
Jakob Kvist(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 3 | 0 | 7 |
Morten Remmer(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 9 | 0 | 5 |
Tine Smedegaard Eland Andersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 1 |
Sum | 545 | 109 | 8 | 218 |
Pct. | 62 % | 12 % | 1 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |