Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | Revisor | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: INVELOP ApS. (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Qcapital AI ApS. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INVELOP ApS. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2019-07-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sanctum Ananda Holding ApS. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARC Development ApS. (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-02 tilføjes Vedtægter: 2018-06-02 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2017-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@adeltoft.dk (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2016-05-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2011-05-20 tilføjes Vedtægter: 2011-05-20 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2011-05-20 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlyet 1, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-06)
Den 2006-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 48, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkehaven 48, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 tilføjes Direktion: Jesper Adeltoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Adeltoft (offentliggjort 2018-03-03)
Den 2002-03-21 tilføjes Navne: JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-03-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Adeltoft (offentliggjort 2018-03-03)
Den 2002-03-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Stiftere: Jesper Adeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)