Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Kejlberg Schulze | 23.06.2016 | 26.09.2016 | direktør |
Uffe Lunding Jakobsen | 16.12.2015 | 23.06.2016 | direktør |
Klaus Kejlberg Schulze | 05.03.2009 | 16.12.2015 | direktion |
Lars Windfeld | 06.04.2005 | 05.03.2009 | direktion |
Thorkild Mejlby Rathje | 01.01.2005 | 06.04.2005 | direktion |
Frank Toft Heskjær | 11.04.2003 | 31.12.2004 | direktion |
Kaj Nielsen | 13.08.2002 | 11.04.2003 | direktion |
Michael Jørgen Hyldgaard | 10.04.2002 | 13.08.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Torben Kjeldmann | 18.03.2009 | 31.05.2013 | bestyrelse |
Klaus Kejlberg Schulze | 05.03.2009 | 31.05.2013 | bestyrelse |
Kaj Nielsen | 05.03.2009 | 31.05.2013 | formand |
Torben Bjerre-Madsen | 15.06.2007 | 18.03.2009 | bestyrelse |
Svenn Aage Hyllerød Dam | 29.10.2004 | 08.04.2005 | bestyrelse |
Peer Kamp Vestergaard | 23.10.2003 | 29.10.2004 | bestyrelse |
Henning Torben Kjeldmann | 10.10.2002 | 05.03.2009 | formand |
Erik Højsholt | 10.10.2002 | 29.10.2004 | bestyrelse |
Michael Vilhelm Nielsen | 08.10.2002 | 15.06.2007 | bestyrelse |