Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Munck Christensen | 01.09.2003 | 28.10.2009 | adm. dir |
Poul Damgaard Poulsen | 07.02.2003 | 23.06.2003 | adm. dir |
Lars Havelund Jensen | 26.03.2002 | 01.09.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Caprani Winkel | 10.09.2003 | 28.10.2009 | formand |
Thorkil Lodahl Madsen | 04.07.2003 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Jan Rene Reipuert Christiansen | 04.07.2003 | 01.02.2007 | bestyrelse |
Bent Boie Helvang | 04.07.2003 | 10.09.2003 | bestyrelse |
Peter Munck Christensen | 26.03.2002 | 28.10.2009 | bestyrelse |
Poul Damgaard Poulsen | 26.03.2002 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Christian Trillingsgaard | 26.03.2002 | 30.06.2003 | bestyrelse |
Peter Tærø Nielsen | 26.03.2002 | 06.06.2003 | formand |