Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Tscherning | 29.04.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annemette Heller | 14.03.2002 | 29.04.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karsten Søderberg | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tscherning | 27.09.2018 | formand |
Klaus Bodilsen | 26.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Georg Tscherning | 27.09.2018 | 20.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Arnfred Kristensen | 29.04.2002 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Tscherning | 29.04.2002 | 26.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Georg Tscherning | 29.04.2002 | 26.09.2018 | formand |
Ulla Trüdemann Tscherning | 29.04.2002 | 26.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 14.03.2002 | 29.04.2002 | bestyrelsesmedlem |