Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 205, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-18 fjernes Direktion: Peter Aage Egede Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-18 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AMAGERBROGADE 146-148 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Stiftere: FGE AF 30.10.2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-22 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 205, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2009-07-28)
Den 2010-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle samt direkte eller indirekte investere i ejendomme, aktier og værdipapirer og lignende virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-05 tilføjes Vedtægter: 2010-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 201, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2009-07-28)
Den 2009-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 41, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 41, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2005-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborggade 53-55, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2003-06-16 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborggade 53-55, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2002-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 6, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-20 tilføjes Stiftere: FGE AF 30.10.2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-20 fjernes Stiftere: FGE AF 30.10.2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 6, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Peter Aage Egede Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AMAGERBROGADE 146-148 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: FGE AF 30.10.2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)