Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 31, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringgade 175, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: jl@lindhardtco.dk (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-12 fjernes Direktion: Niels Carl Aarøe Freksen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2002-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: TANDLÆGE NIELS CARL FREKSEN ApS. (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2014-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TANDLÆGE LONE FREKSEN AARØE ApS. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringgade 175, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringgade 175, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringgade 175, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringgade 175, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 tilføjes Vedtægter: 2015-12-04 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-12-04 fjernes Revisor: LÆGERS & TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR SJÆLLAND REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et tandlægeanpartsselskab samt drive investerings- og anden finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Revisor: LÆGERS & TANDLÆGERS REVISIONSKONTOR SJÆLLAND REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-01-08 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2015-01-08 tilføjes Vedtægter: 2015-01-08 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringgade 175, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2014-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, 6300 Gråsten (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2013-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 8, 6300 Gråsten (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2013-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 30, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 30, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Perlegade 30, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-16 fjernes Revisor: Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Perlegade 30, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Direktion: Niels Carl Aarøe Freksen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2002-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Legale ejere: Niels Carl Aarøe Freksen (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2002-01-25 tilføjes Navne: TANDLÆGE NIELS CARL FREKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2002-01-25 tilføjes Reelle ejere: Niels Carl Aarøe Freksen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2002-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2002-01-25 tilføjes Revisor: Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Stiftere: Niels Carl Aarøe Freksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-02-05)
Den 2002-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)