Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ellehammer Invest ApS. (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2023-07-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: MEHS Holding ApS, TVELLE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: SØBLIK A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sand Garde Sørensen, Morten Elleskov (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Sand Garde Sørensen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-19 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-01 tilføjes Legale ejere: SØBLIK A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2008-02-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-15 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Revisor: Lien Revision v/ Revisor Jørn Lien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2006-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundegade 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundegade 4, 3000 Helsingør (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 151, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 151, 3140 Ålsgårde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-15 tilføjes Direktion: Henrik Sand Garde Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og drive erhvervs- og udlejningsejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Navne: LUNDEGADE 4 ApS (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Sand Garde Sørensen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2002-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-15 tilføjes Revisor: Lien Revision v/ Revisor Jørn Lien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Stiftere: GARDE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-15 tilføjes Vedtægter: 2002-01-15 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2002-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)