Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Christian Ravn | 20.05.2005 | direktion |
Torben Christian Ravn | 11.01.2002 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Klausen | 05.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Ravn | 05.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Louise Lecanda | 05.12.2019 | formand |
Torben Christian Ravn | 31.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Christian Ravn | 31.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Githe Ravn | 31.08.2016 | 05.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Leif Christian Ravn | 31.08.2016 | 05.12.2019 | formand |
Louise Lecanda | 31.08.2016 | 04.12.2019 | bestyrelsesmedlem |