Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-05-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: flkopenhagenpilestraede@marc-o-polo.de (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Legale ejere: Marc O'Polo International GmbH (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Navne: MARC O'POLO DANMARK A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Reelle ejere: Werner Lois Böck, Maximilian Böck, Benjamin Lois Böck (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 fjernes Bestyrelse: Anders Kristian Worsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 fjernes Direktion: Alexander Fritz Bernhard Gedat (direktion) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Bestyrelse: Jürgén Hahn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-09-30 fjernes Bestyrelse: Andreas Rene Baumgärtner (formand) (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2015-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 3., 1265 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 7, 3., 1265 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 30A-30B, 1112 København K (offentliggjort 2009-10-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er engros- og detailhandel med modetøj og alle i forbindelse hermed stående aktiviteter (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-09-07 tilføjes Legale ejere: Marc O'Polo International GmbH (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-09-07 tilføjes Reelle ejere: Werner Lois Böck, Maximilian Böck, Benjamin Lois Böck (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-09-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2010-09-07 tilføjes Vedtægter: 2010-09-07 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: flkopenhagenpilestraede@marc-o-polo.de (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2009-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 30A-30B, 1112 København K (offentliggjort 2009-10-15)
Den 2009-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 12-14, 1100 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Herre- og dametøjsforretninger (blandet) (offentliggjort 2007-10-31)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-04 tilføjes Bestyrelse: Andreas Rene Baumgärtner (formand) (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2004-02-04 fjernes Bestyrelse: Peter Jochmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-04 tilføjes Direktion: Alexander Fritz Bernhard Gedat (direktion) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2004-02-04 fjernes Direktion: Jesper Haase (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-09 tilføjes Bestyrelse: Peter Jochmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Bestyrelse: Michael Heinrich Alten (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 12-14, 1100 København K (offentliggjort 2004-06-02)
Den 2002-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-12 tilføjes Bestyrelse: Michael Heinrich Alten (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Bestyrelse: Anders Kristian Worsøe (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2002-02-04 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-12 tilføjes Navne: MARC O'POLO DANMARK A/S (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-02-11 fjernes Navne: VICH 6581 A/S (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2002-02-04 tilføjes Direktion: Jesper Haase (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 tilføjes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-05-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2002-03-20)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: VICH 6581 A/S (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-29)