Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hortensiavej 19, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jj@andy-ejendomme.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: jj@andy.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-26 tilføjes Bestyrelse: Rie Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-25 fjernes Bestyrelse: John Leibøll Jensen (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-26 tilføjes Direktion: Rie Jensen (suppleant) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-25 fjernes Direktion: Rie Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saralyst Allé 52, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2011-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jj@andy.dk (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg af udlejning af fast ejendom samt investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-20 tilføjes Vedtægter: 2009-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2002-11-07)
Den 2005-12-09 tilføjes Direktion: Rie Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2005-12-09 fjernes Direktion: Poul-Andy Leibøll Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-21 tilføjes Legale ejere: ANDY HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2004-12-21 tilføjes Reelle ejere: John Leibøll Jensen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2001-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbjergvej 4, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Bestyrelse: John Leibøll Jensen (formand) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2001-12-20 tilføjes Direktion: Poul-Andy Leibøll Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2002-11-07)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: ANDY EJENDOMME A/S (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-20 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-12-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-01-10)
Den 2001-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)