Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Jørgen Klode | 04.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Junge Mortensen | 04.03.2022 | formand |
Per Kaaber | 12.12.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Juul Christensen | 10.02.2016 | 04.03.2022 | formand |
Niels Junge Mortensen | 12.12.2001 | 03.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Allan Frank Mortensen | 12.12.2001 | 10.02.2016 | formand |