Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Allan Frank Mortensen | 12.12.2001 | |
Niels Junge Mortensen | 12.12.2001 | |
Per Kaaber | 12.12.2001 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
NJM HOLDING ApS (CVR 26375258) | NORMAL | 04.02.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
P. KAABER HOLDING ApS (CVR 26375274) | NORMAL | 04.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
A. MORTENSEN HOLDING ApS (CVR 26375282) | 10.10.2003 | 03.02.2016 | 20,00-24,99% | 20,00 % |
NJM HOLDING ApS (CVR 26375258) | 10.10.2003 | 03.02.2016 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
P. KAABER HOLDING ApS (CVR 26375274) | 10.10.2003 | 03.02.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Handelsselskabet OT ApS (CVR 30532260) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.03.2019 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Handelsselskabet OT ApS (CVR 30532260) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.05.2016 | 28.02.2019 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
Handelsselskabet OT ApS (CVR 30532260) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 25.01.2016 | 30.04.2016 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |