Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 304, 8320 Mårslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-17 fjernes Navne: TØMRER- OG MURERFIRMA PIHLKJÆR BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Stiftere: ApS SPKR NR.2612 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 fjernes Direktion: Torben Edvard Pihlkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 304, 8320 Mårslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Castenschioldsvej 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-26 tilføjes Direktion: Torben Edvard Pihlkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Direktion: Peder Philkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-06 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-06 fjernes Revisor: REGISTRERET REVISOR FRR FLEMMING MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-04 tilføjes Direktion: Peder Philkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 fjernes Direktion: Torben Edvard Pihlkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Castenschioldsvej 1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Castenschioldsvej 1-1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2002-01-02)
Den 2001-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Castenschioldsvej 1-1, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2002-01-02)
Den 2001-12-05 tilføjes Direktion: Torben Edvard Pihlkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industivirksomhed samt investeringsvirksomhed i andre virksomheder alt efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2001-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Navne: TØMRER- OG MURERFIRMA PIHLKJÆR BYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Revisor: REGISTRERET REVISOR FRR FLEMMING MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Stiftere: ApS SPKR NR.2612 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Vedtægter: 2001-12-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)