Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Haaning | 04.12.2001 | 11.10.2011 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Grønborg Eskesen | 15.04.2009 | 11.10.2011 | bestyrelse |
Bjarne Aabye | 15.04.2009 | 11.10.2011 | formand |
Søren Christen Koch | 06.01.2002 | 11.10.2011 | bestyrelse |
Jens Christian Haaning | 04.12.2001 | 11.10.2011 | bestyrelse |
Erik Vestergaard Svarrer | 04.12.2001 | 11.10.2011 | bestyrelse |
Svend Aage Kristensen | 04.12.2001 | 15.04.2009 | formand |