Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Asminderødgade 9, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Bibranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Direktion: Abdul Kalam Ansari (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med tæpper (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Navne: K HANDELS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Revisor: RMHL HOLDINGSELSKAB REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asminderødgade 9, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 10, 3., 2300 København S (offentliggjort 2002-01-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2001-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tønnesvej 10, 3., 2300 København S (offentliggjort 2002-01-08)
Den 2001-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Bibranche: Tæppeforretninger (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2001-12-20 tilføjes Direktion: Abdul Kalam Ansari (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handelsfirma, engros og detailhandel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tæpper (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 tilføjes Navne: K HANDELS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-19 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4570 (offentliggjort 2001-11-12)
Den 2001-12-20 tilføjes Revisor: RMHL HOLDINGSELSKAB REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-20 tilføjes Vedtægter: 2001-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4570 (offentliggjort 2001-11-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)