Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 fjernes Direktion: Kai Michael Svejstrup Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 fjernes Navne: KMS ANDERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-01 tilføjes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjergegade 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 tilføjes Direktion: Kai Michael Svejstrup Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Navne: KMS ANDERSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-23 fjernes Navne: SCSK 5942 ApS (offentliggjort 2001-09-19)
Den 2002-05-24 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Vedtægter: 2002-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Navne: SCSK 5942 ApS (offentliggjort 2001-09-19)
Den 2001-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)