Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-02 fjernes Direktion: Frederik Johannes Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-02 fjernes Navne: LABZONE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Stiftere: FR 2001 HOLDING ApS, AFVIKLINGSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive foto- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Navne: LABZONE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 fjernes Navne: PHOTOMOTION ApS (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2002-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Vedtægter: 2002-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 fjernes Direktion: Torben Reseke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Direktion: Torben Reseke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Navne: PHOTOMOTION ApS (offentliggjort 2001-09-14)
Den 2001-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Stiftere: FR 2001 HOLDING ApS, AFVIKLINGSANPARTSSELSKABET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)