Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-24 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Navne: RENTAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Stiftere: Kurt Peter Petersen, Conni Petersen (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2015-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2014-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2014-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 fjernes Bestyrelse: Frank Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-04 fjernes Direktion: Paul Bjerring (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-04 fjernes Bestyrelse: Rene Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodil Møllevej 8, 8362 Hørning (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2012-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Almtoftvej 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-05-31 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almtoftvej 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Almtoftvej 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Almtoftvej 24, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Blodbøgen 34, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2006-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2006-02-22 tilføjes Bestyrelse: Rene Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 tilføjes Direktion: Paul Bjerring (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 fjernes Direktion: Conni Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning, handel og investering primært i fast ejendom. (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2006-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2006-02-22 tilføjes Vedtægter: 2006-02-22 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2005-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-10-01 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blodbøgen 34, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Direktion: Conni Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-08-24 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Navne: RENTAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Stiftere: Kurt Peter Petersen, Conni Petersen (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-07-13)
Den 2001-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)