Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2001-06-29 sletter virksomheden Ejerskaber: RØDBY AUTOTRANSPORT ApS. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianssædevej 9, 4930 Maribo (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Direktion: Roland Nilsson Friis (direktion) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-29 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Legale ejere: Roland Nilsson Friis (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Navne: R.A. FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Stiftere: Roland Nilsson Friis (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Vedtægter: 2016-05-17 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianssædevej 9, 4930 Maribo (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianssædevej 9, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianssædevej 9, 4930 Maribo (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Direktion: Roland Nilsson Friis (direktion) (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Rødby Autotransport ApS. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-06-29 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Legale ejere: Roland Nilsson Friis (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Navne: R.A. FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Stiftere: Roland Nilsson Friis (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Vedtægter: 2001-06-29 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2001-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-05-18)