Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf James Slater Christensen | 29.06.2001 | 23.01.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf James Slater Christensen | 29.06.2001 | 23.01.2004 | bestyrelse |
Larry Ravn | 29.06.2001 | 17.04.2002 | bestyrelse |
Niels-Peter Honore Østergaard | 29.06.2001 | 28.02.2002 | bestyrelse |