Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Henrik Daugaard-Hansen | 07.11.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Linda Daugaard-Hansen | 23.06.2008 | 07.11.2012 | direktion |
Søren Daugaard-Hansen | 19.07.2001 | 23.06.2008 | direktion |
Steen Schierbeck | 01.07.2001 | 19.07.2001 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Heide Vestergaard Frandsen | 07.11.2012 | bestyrelse |
Thomas Vilrich Andersen | 07.11.2012 | bestyrelse |
Knud Henrik Daugaard-Hansen | 07.11.2012 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Linda Daugaard-Hansen | 23.06.2008 | 07.11.2012 | bestyrelse |
Preben Kjærgaard | 16.09.2002 | 07.11.2012 | formand |
Ole Eskildsen | 19.07.2001 | 07.11.2012 | bestyrelse |
Søren Daugaard-Hansen | 19.07.2001 | 23.06.2008 | bestyrelse |
Michael Roschmann Skovgaard | 19.07.2001 | 18.12.2002 | formand |
Steen Schierbeck | 01.07.2001 | 19.07.2001 | bestyrelse |
Britta Madsen | 01.07.2001 | 19.07.2001 | bestyrelse |
Vera Lykkesborg Petersen | 01.07.2001 | 19.07.2001 | bestyrelse |